中经企业发展指数得分 |
浙江绍兴吉隆针织制衣有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
法定代表人:邵宝贤 | 注册资本:100.000000万美元 |
最后更新:2022-12-28T01:14:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330621609669353T |
企业性质:有限责任公司(中外合资) | 成立日期:1993-09-16T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1993-09-16T12:00:00.000+08:00 -2028-09-15T12:00:00.000+08:00 | 少林传人经营状态:存续 |
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇 | |
通信地址:空 | |
联系人:邵宝贤 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 生产、销售针纺织面料及服装 | |
核准日期:2016-08-25T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:绍兴市柯桥区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-25T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********69353T |
2 | 2016-08-25T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所: 浙江省绍兴县杨汛桥镇; : 312005; 电话: 4571369; | 住所: 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇; : 312005; 电话: 4571369; |
3 | 2008-08-07T00:00:00+08:00 | 变更注册号 | 注册号: 企合浙绍总字第000622号 | 注册号: ******** |
4 | 2008-08-04T00:00:00+08:00 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-9-16 至 2008-9-15 | 营业期限: 1993-9-16 至 2028-9-15 |
5 | 2003-08-14T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 马来西亚大地工业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 25.5; 百分比: 25.5%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 马来西亚大地工业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 25.5; 百分比: 25.5%; 住所: ; 法人性质: |
6 | 2003-08-14T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴新科润电子有限责任公司; 法定代表人: ; 出资额: 74.5; 百分比: 74.5%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 绍兴新科润投资有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 74.5; 百分比: 74.5%; 住所: ; 法人性质: |
7 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙镇发 | 邵宝贤 |
8 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 经营范围(业务范围)变更 | 假死机经营范围: 生产销售针纺织面料及服装** 行业代码: 1810 | 经营范围: 生产、销售针纺织面料及服装 行业代码: 1810 |
9 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 马来西亚大地工业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 25.5; 百分比: 25.5%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 马来西亚大地工业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 25.5; 百分比: 25.5%; 住所: ; 法人性质: |
10 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴县宏大针织厂; 法定代表人: ; 出资额: 74.5; 百分比: 74.5%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 绍兴新科润电子有限责任公司; 法定代表人: ; 出资额: 74.5; 百分比: 74.5%; 住所: ; 法人性质: |
11 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙利益; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 邵宝贤; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事长 |
12 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙利永; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 副总经理 | 姓名: 邵宝贤; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 |
13 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙利永; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 孙利益; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 |
14 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙镇发; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事长 | 姓名: 吴剑平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 |
15 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙镇发; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 吴少雄; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副董事长lob |
16 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙镇发; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 吴也平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 |
17 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴剑平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 张国斌; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 |
18 | 一什么小山2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴少雄; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 张月萍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理 |
19 | 2003-04-18T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴少雄; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 姓名: 张月萍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 |
本文发布于:2024-09-22 04:30:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/84150.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |