中国民主建国会历届中央委员会主席 | ||||
届次 | 姓名 | 职位 | 任期 | 备注 |
- | 黄炎培、胡厥文、章乃器三人为理事 | 1945.12-1955.4 | ||
1 | 黄炎培 | 中央委员会主任委员 | 1955.4-1960.2 | |
2 | 黄炎培 | 中央委员会主任委员 | 1960.2-1965.12 | |
李烛尘 | 第一副主任委员代理 | 1965.12-1968.10 | 期间李烛尘逝世后空缺 | |
3 | 胡厥文 | 中央委员会主任委员 | 1979.10-1983.11 | |
4 | 胡厥文 | 中央委员会主席 | 1983.11-1987.12 | 1987.12,民建四届七次常委会上辞职,被推举为名誉主席 |
孙起孟 | 中央委员会主席 | 1987.12-1988.6 | ||
5 | 孙起孟 | 中央委员会主席 | 1988.6-1992.11 | 推举胡厥文为名誉主席 |
6 | 孙起孟 | 中央委员会主席 | 1992.11-1996.12 | 1996.12,民建六届五中全会上辞职,推举为名誉主席 |
成思危 | 中央委员会主席 | 1996.12-1997.11 | ||
7 | 成思危 | 中央委员会主席 | 1997.11-2002.12 | 推举孙起孟为名誉主席 |
8 | 成思危 | 中央委员会主席 | 2002.12-2007.12 | 推举孙起孟为名誉主席 |
9 | 陈昌智 | 中央委员会主席 | 2007.12-2012.12 | 推举孙起孟为名誉主席 |
10 | 陈昌智 | 中央委员会主席 | 2012.12- | |
中国民主建国会历任中央主席 | |||
1945.12-现在 | |||
黄炎培 第一任 1945.12-1965.12 67-87岁 民建中央主任委员、主席 南洋公学 民盟创史人之一 1878.10.01-1965.12.21 享年87岁 上海川沙人 | 胡厥文 第二任 1979.10-1987.12 84-92岁 北京高等工业专门学校 民建创史人之一 1895.10.07-1989.04.16 享年94岁 上海嘉定人 | ||
孙起孟 第三任 1987.12-1997.11 76-86岁 苏州东吴大学 民建创史人之一 1911-2010.03.02 享年100岁 安徽休宁人 | 成思危 第四任 1997.11-2007.12 62-72岁 加利福尼亚大学硕士 1995.01加入民建 1935.06生 湖南湘乡人 | ||
陈昌智 现 任 2007.12-至今 62- 四川大学研究生 1985.05加入民建 1968.09参加工作 1945.07生 湖北孝感人 | |||
本文发布于:2024-09-20 11:40:47,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/821205.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |