中经企业发展指数得分 |
中冶置业集团有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 北京市_专业人员信息 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:中冶置业集团有限公司 | |
法定代表人:刘福明 | 注册资本:500000万人民币 |
最后更新:2022-12-29T02:00:24.000+08:00 | 统一社会信用代码:91110108801489416U |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:2001-09-05T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2001-09-05T12:00:00.000+08:00 -2031-09-04T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:北京市海淀区马甸东路17号29层(25)、30层(26) | |
通信地址:空 | |
联系人:刘福明 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询(不含中介服务);接受委托从事物业管理;项目投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
核准日期:2022-09-01T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:北京市海淀区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-01-04T00:00:00+08:00 | 投资人变更信息 | 1 中国冶金科工股份有限公司 179500 企业法人2 中国第二十二冶金建设公司 12000 企业法人3 中冶京诚工程技术有限公司 5000 企业法人4 天津二十冶金建设有限公司 3000 企业法人5 中冶集团建筑研究总院 500 企业法人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 192136.8 企业法人2 中国第二十二冶金建设公司 12844.8 企业法人3 中冶京诚工程技术有限公司 5352 企业法人4 天津二十冶金建设有限公司 3211.2 企业法人5 中冶集团建筑研究总院 535.2 企业法人 |
2 | 2014-01-08T00:00:00+08:00 | 投资人变更信息 | 1 中国冶金科工股份有限公司 214080 企业法人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 310000 企业法人 |
3 | 2015-10-27T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 范万柱 董事3 程 董事4 吴国洪 董事5 刘波 董事6 刘波 总经理7 陈文龙 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 吴国洪 董事3 冯祥利 董事4 程 董事5 范万柱 董事6 冯祥利 经理7 陈文龙 监事 |
4 | 2011-08-30T00:00:00+08:00 | 投资人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 192136.8 企业法人2 中国第二十二冶金建设公司 12844.8 企业法人3 中冶京诚工程技术有限公司 5352 企业法人4 天津二十冶金建设有限公司 3211.2 企业法人5 中冶集团建筑研究总院 535.2 企业法人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 214080 企业法人 |
5 | 方法学 2011-08-30T00:00:00+08:00 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
6 | 2011-08-30T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 沈鹤庭 董事长2 侯宝旭* 董事3 陈杰 董事4 张孟星 董事5 李玉龙 董事6 侯宝旭* 总经理7 伊利亚 监事会主席8 姜淑兰 监事9 吴庆余 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 侯宝旭* 董事长2 孙建伟 董事3 董江涛 董事4 刘福明 董事5 刘福明 经理6 陈文龙 监事 |
7 | 2011-04-28T00:00:00+08:00 | 营业期限 | 20 | 30 |
8 | 2011-04-28T00:00:00+08:00 | 股东改变姓名或名称 | 变更后中国冶金科工股份有限公司 中国第二十二冶金建设公司 中冶京诚工程技术有限公司 天津二十冶金建设有限公司 中冶集团建筑研究总院 中国冶金科工股份有限公司 中国二十二冶集团有限公司 中冶京诚工程技术有限公司 天津二十冶金建设有限公司 中冶集团建筑研究总院中国冶金科工股份有限公司中国第二十二冶金建设公司中冶京诚工程技术有限公司天津二十冶金建设有限公司中冶集团建筑研究总院中国冶金科工股份有限公司中国二十二冶集团有限公司中冶京诚工程技术有限公司天津二十冶金建设有限公司中冶集团建筑研究总院 | 变更前 中国冶金科工股份有限公司 中国第二十二冶金建设公司 中冶京诚工程技术有限公司 天津二十冶金建设有限公司 中冶集团建筑研究总院 中国冶金科工股份有限公司 中国二十二冶集团有限公司 中冶京诚工程技术有限公司 天津二十冶金建设有限公司 中冶集团建筑研究总院中国冶金科工股份有限公司中国第二十二冶金建设公司中冶京诚工程技术有限公司天津二十冶金建设有限公司中冶集团建筑研究总院中国冶金科工股份有限公司中国二十二冶集团有限公司中冶京诚工程技术有限公司天津二十冶金建设有限公司中冶集团建筑研究总院 |
9 | 2010-01-25T00:00:00+08:00第五届cctv舞蹈大赛获奖名单 | 企业名称 | 中冶置业有限责任公司 | 中冶置业集团有限公司 |
10 | 2010-01-04T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 200000万元 | 思想政治工作研究 214080万元 |
11 | 2010-01-04T00:00:00+08:00 | 实收资本(金) | 200000 万元 | 214080 万元 |
12 | 2010-01-04T00:00:00+08:00 | 投资人变更信息 | 1 中国冶金科工股份有限公司 179500 企业法人2 中国第二十二冶金建设公司 12000 企业法人3 中冶京诚工程技术有限公司 5000 企业法人4 天津二十冶金建设有限公司 3000 企业法人5 中冶集团建筑研究总院 500 企业法人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 192136.8 企业法人2 中国第二十二冶金建设公司 12844.8 企业法人3 中冶京诚工程技术有限公司 5352 企业法人4 天津二十冶金建设有限公司 3211.2 企业法人5 中冶集团建筑研究总院 535.2 企业法人 |
13 | 2009-09-02T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 沈鹤庭 董事长2 王秀峰 董事3 陈杰 董事4 张孟星 董事5 侯宝旭* 董事6 侯宝旭* 总经理7 伊利亚 监事会主席8 吴庆余 监事9 姜淑兰 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 沈鹤庭 董事长2 侯宝旭* 董事3 陈杰 董事4 张孟星 董事5 李玉龙 董事6 侯宝旭* 总经理7 伊利亚 监事会主席8 姜淑兰 监事9 吴庆余 监事 |
14 | 2014-05-29T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 孙建伟 董事3 刘波 董事4 刘波 总经理5 陈文龙 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 吴国洪 董事3 刘波 董事4 范万柱 董事5 程 董事6 刘波 总经理7 陈文龙 监事 |
15 | 元电荷2009-07-07T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询(不含中介服务);接受委托从事物业管理。未经专项审批的项目除外。 | 房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询(不含中介服务);接受委托从事物业管理;项目投资。未经专项审批的项目除外。 |
16 | 2014-01-08T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 214080万元 | 310000万元 |
17 | 2014-01-08T00:00:00+08:00 | 实收资本(金) | 214080 万元 | 310000 万元 |
18 | 2014-01-08T00:00:00+08:00 | 投资人变更信息异硫氰酸酯 | 1 中国冶金科工股份有限公司 214080 企业法人 | 1 中国冶金科工股份有限公司 310000 企业法人 |
19 | 2013-06-17T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 董江涛 董事3 孙建伟 董事4 刘福明* 经理5 陈文龙 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘福明* 董事长2 孙建伟 董事3 刘波 董事4 刘波 总经理5 陈文龙 监事 |
本文发布于:2024-09-23 04:30:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/608495.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |