中经企业发展指数得分 |
中银信息科技(深圳)有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:中银信息科技(深圳)有限公司 | |
法定代表人:郑保琪 | 注册资本:7000万港元 |
最后更新:2022-12-18T09:03:15.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440300618804238Y |
企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资) | 成立日期:1990-04-16T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1990-04-16T12:00:00.000+08:00 -2040-04-16T12:00:00.000+08:00黄高宝 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道文锦北路洪湖二街8号 | |
通信地址:空 | |
联系人:郑保琪 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:应用软件开发、经营、维修、数据信息及图形信息的加工处理,软件技术咨询。产品100%外销。自有物业租赁。,许可经营项目是: | |
核准日期:2021-07-22T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:深圳市市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2002-07-31T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:中银集团香港电脑中心,出资额:0,出资比例:100 | 名称:中国银行(香港)有限公司,出资额:7000,出资比例:100 |
2 | 2001-10-23T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 张启洲(董事长) | 张启洲(董事长) |
3 | 1998-04-27T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 张启洲(董事长) | 张启洲(董事长) |
石家庄平安口腔学校4 | 1997-04-11T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 郑钟瑞(董事长) | 张启洲(董事长) |
5 | 1997-04-11T00:00:00+08:00 | 投资总额变更 | 10600 | |
6 | 1997-04-11T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 0 | 7000 |
7黄骅港引航站 | 1993-05-24T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | ||
8 | 1993-04-06T00:00:00+08:00 | 周施雄经营范围变更(含业务范围变更) | 应用软件开发、数据信息及图形信息的加工处理,软件技术咨询。 | 应用软件开发、经营、维修,数据信息及图形信息的加工处理;软件技术咨询。 |
9 | 1992-04-07T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 张启洲(董事长) | 郑钟瑞(董事长) |
10 | 2016-07-07T00:00:00+08:00 | 东四奥林匹克社区公园 董事成员 | 高伟(副总经理) 王剑(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 郑保琪(董事长) 刘亚林(董事) 刘亚林(总经理) | 高伟(副总经理) 陈志辉(董事) 郑保琪(董事长) 刘亚林(董事) 韩子霞(监事) 刘亚林(总经理) 王剑(董事) |
11 | 2016-02-02T00:00:00+08:00 | 高管人员 | 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 解自安(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 高伟(副总经理) 解自安(总经理) | 高伟(副总经理) 王剑(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 郑保琪(董事长) 刘亚林(董事) 刘亚林(总经理) |
12奉化市实验小学 | 2016-02-02T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 解自安(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 高伟(副总经理) 解自安(总经理) | 高伟(副总经理) 王剑(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 郑保琪(董事长) 刘亚林(董事) 刘亚林(总经理) |
13 | 2015-12-24T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 深圳市文锦北路洪湖二街 | 深圳市罗湖区笋岗街道文锦北路洪湖二街8号 |
14 | 2015-12-24T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
15 | 2015-12-24T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 应用软件开发、经营、维修,数据信息及图形信息的加工处理;软件技术咨询。^ | 应用软件开发、经营、维修、数据信息及图形信息的加工处理,软件技术咨询。产品100%外销。自有物业租赁。^ |
16 | 2015-03-11T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
17 | 2015-03-11T00:00:00+08:00 | 经营期限 | 自1990年4月16日起至2015年4月16日止 | 自1990年4月16日起至2040年4月16日止 |
18 | 2015-03-11T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 解自安(董事) 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 高伟(副总经理) 李洁薇(董事) 解自安(总经理) 吴翠嫦(董事) | 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 解自安(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 高伟(副总经理) 解自安(总经理) |
19 | 2015-03-11T00:00:00+08:00 | 监事成员 | 解自安(董事) 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 高伟(副总经理) 李洁薇(董事) 解自安(总经理) 吴翠嫦(董事) | 郑保琪(董事长) 王剑(董事) 解自安(董事) 吴翠嫦(董事) 韩子霞(监事) 高伟(副总经理) 解自安(总经理) |
本文发布于:2024-09-21 04:32:52,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/535012.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |