中经企业发展指数得分 |
深圳市榜中榜计算机有限公司永田晴康综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 蒸发皿空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:深圳市榜中榜计算机有限公司 | |
法定代表人:刘勇平 | 注册资本:333万人民币 |
最后更新:2022-11-08T09:03:40.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440300553883536E |
企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2010-04-09T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2010-04-09T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市龙岗区中心城公园大地花园九期T30栋复式161# | |
通信地址:空 | |
经视故事会 联系人:刘勇平 | |
鄞州区 :空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发;企业形象策划;从事广告业务;平面设计;包装设计;信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目)。,许可经营项目是: | |
核准日期:2020-07-24T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:龙岗局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
2 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 一照一码换照 | ||
3 | 2016-12-22T00:00:00+08:00 | 监事成员 | 张代琼(总经理) 罗江伟(监事) 程超(执行(常务)董事) | 黄斌(监事) 程超(执行(常务)董事) 张代琼(总经理) |
4 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | *****E | |
5 | 2016-12-22T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | ||
6 | 2016-12-22T00:00:00+08:00 | 监事信息 | 罗江伟(监事) | 黄斌(监事) |
7 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 章程备案(包括合伙协议) | ||
8 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙城街道爱联社区輋吓村花园坪B区八巷17号一单元11B,11C | 深圳市龙岗区中心城公园大地花园九期T30栋复式161# |
9 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 33 | 150 |
10 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机软硬件的技术开发;企业形象策划;从事广告业务;平面设计;信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目)。 | 计算机软硬件的技术开发;企业形象策划;从事广告业务;平面设计;包装设计;信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目)。^ |
11 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 指定联系人 | 程超 | |
12 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 33 | 333 |
13 | 2014-01-03T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:程超,出资额:26.4,出资比例:80名称:张代琼,出资额:6.6,出资比例:20 | 名称:张代琼,出资额:133,出资比例:39.9399名称:程超,出资额:200,出资比例:60.0601 |
14 | 2011-04-06T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区龙城街道中心城鸿基花园三期3号楼B2808房 | 深圳市龙城街道爱联社区輋吓村花园坪B区八巷17号一单元11B,11C |
15 | 2011-04-06T00:00:00+08:00 | 证照有效期限 | 2020-04-09 | 1900-01-01 |
16 | 2020-07-24T00:00:00+08:00 | 监事信息 | 唐茂(执行董事),程静(监事) | 唐茂(监事),刘勇平(执行董事) |
17 | 2020-07-24T00:00:00+08:00 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐茂 200.0(万元)60.0601%张代琼 133.0(万元)39.9399% | 程静 200.0(万元)60.0601%张代琼 133.0(万元)39.9399% |
18 | 2020-07-24T00:00:00+08:00 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 唐茂 | 刘勇平 |
19 | 2020-07-24T00:00:00+08:00 | 阳山实验学校章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-13 | 2020-07-17 |
本文发布于:2024-09-23 04:36:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/534986.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |