中经企业发展指数得分 |
深圳市颐安投资集团有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:深圳市颐安投资集团有限公司 | |
法定代表人:黄珠珍 | 注册资本:12000万人民币 |
最后更新:2023-01-05T11:49:58.000+08:00 | 统一社会信用代码:914403006971444257 |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:2009-11-24T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2009-11-24T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股金融中心B座24楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:黄珠珍 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:顿悟成佛空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地上进行房地产开发;国内贸易(法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。,许可经营项目是: | |
核准日期:2019-12-30T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:中国武术散打功夫王争霸赛南山局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-15T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 深圳市南山区艺园东路缤纷年华家园商业裙楼401-N | 深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股金融中心B座24楼 |
2 | 2016-06-15T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | 五合国际 | |
3 | 2016-06-15T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | *****7 | |
4 | 2016-06-15T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区艺园东路缤纷年华家园商业裙楼401-N | 深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股金融中心B座24楼 |
5 | 2013-12-27T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
6 | 2013-09-18T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区艺园东路缤纷年华家园商业裙楼A52 | 深圳市南山区艺园东路缤纷年华家园商业裙楼401-N |
7 | 2013-09-18T00:00:00+08:00 | 指定联系人 | 廉旖 | |
8 | 2012-08-08T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 6000 | 12000 |
9 | 2012-08-08T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳市天恒建筑工程有限公司,出资额:600,出资比例:10名称:深圳市颐安投资发展有限公司,出资额:5400,出资比例:90 | 名称:深圳市天恒建筑工程有限公司,出资额:1200,出资比例:10名称:深圳市颐安投资发展有限公司,出资额:10800,出资比例:90 |
10 | 2012-08-08T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000 | 12000 |
11 | 2012-06-15T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 1000 | 6000 |
12 | 2012-06-15T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 6000 |
13 | 2012-06-15T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳市天恒建筑工程有限公司,出资额:100,出资比例:10名称:深圳市颐安投资发展有限公司,出资额:900,出资比例:90 | 名称:深圳市天恒建筑工程有限公司,出资额:600,出资比例:10名称:深圳市颐安投资发展有限公司,出资额:5400,出资比例:90 美国地震台网 |
14 | 2012-06-15T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 在合法取得的土地上进行房地产开发;国内贸易(法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地上进行房地产开发;国内贸易(法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。 |
15 | 2012-06-15T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市颐安泰房地产开发有限公司 | 深圳市颐安投资集团有限公司 |
16 | 2010-04-21T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 曾维楼(执行董事) | 林忠敏(执行董事) |
17 | 2019-04-25T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | dh3 法定代表人:林忠敏;工商联络员:廉旖;董事长:林忠敏; | 工商联络员:张玉红;董事长:林忠敏;法定代表人:林忠敏; |
18 | 2019-04-25T00:00:00+08:00 | 空 | 空 | 空 |
19 | 2019-04-25T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:林忠敏;工商联络员:廉旖;董事长:林忠敏; | 工商联络员:张玉红;董事长:林忠敏;法定代表人:林忠敏; |
本文发布于:2024-09-22 18:19:49,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/534754.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |