中经企业发展指数得分 |
深圳市投资控股有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 永不磨面的 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 新自由主义 | |
企业名称:深圳市投资控股有限公司 | |
法定代表人:何建锋 | 注册资本:2850900万人民币 |
最后更新:2022-12-29T02:00:24.000+08:00 | 过冷水统一社会信用代码:914403007675664218 |
企业性质:有限责任公司(国有独资) | 成立日期:2004-10-13T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2004-10-13T12:00:00.000+08:00 -2054-10-13T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:何建锋 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。,许可经营项目是: | |
核准日期:2022-08-29T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:深圳市市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-07T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 南京炮兵学院熊佩锦(董事) 杨松柏(监事) 栗淼(监事) 张志(董事) 杨承军(董事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 姚玉伦(监事) 陈国松(监事) 熊佩锦(总经理) 冯青山(董事) | 彭海斌(董事长) 杨松柏(监事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 杨承军(董事) 张志(董事) 熊佩锦(总经理) 栗淼(监事) 冯青山(董事) 王勇健(董事) 姚玉伦(监事) 陈国松(监事) |
2 | 2016-06-07T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 熊佩锦 | 彭海斌 |
3 | 2016-01-06T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 人民币1612000.0000 万元 | 人民币2145000.0000 万元 |
4 | 2016-01-06T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
5 | 2016-01-06T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 1612000.0000(万元) 100.0000% | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2145000.0000(万元) 100.0000% |
6 | 2015-12-04T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
7 | 2015-12-04T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 熊佩锦(董事) 余钢(董事) 姚玉伦(监事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 陈国松(监事) 范鸣春(董事长) 杨松柏(监事) 杨承军(董事) 熊佩锦(总经理) 栗淼(监事) 张志(董事) | 熊佩锦(董事) 杨松柏(监事) 栗淼(监事) 张志(董事) 杨承军(董事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 姚玉伦(监事) 陈国松(监事) 熊佩锦(总经理) 冯青山(董事) |
8 | 2015-12-04T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 范鸣春 | 熊佩锦 |
9 | 2015-08-12T00:00:00+08:00 | 高管人员 | 胡国斌(董事) 范鸣春(董事长) 陈国松(监事) 陈志升(董事) 栗淼(监事) 杨承军(董事) 余钢(董事) 李真(董事) 张方亮(董事) 姚玉伦(监事) 杨松柏(监事) 刘征宇(监事) 李真(总经理) | 熊佩锦(董事) 余钢(董事) 姚玉伦(监事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 陈国松(监事) 范鸣春(董事长) 杨松柏(监事) 杨承军(董事) 熊佩锦(总经理) 栗淼(监事) 张志(董事) |
10 | 2015-08-12T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 胡国斌(董事) 范鸣春(董事长) 陈国松(监事) 陈志升(董事) 栗淼(监事) 杨承军(董事) 余钢(董事) 李真(董事) 张方亮(董事) 姚玉伦(监事) 杨松柏(监事) 刘征宇(监事) 李真(总经理) | 熊佩锦(董事) 余钢(董事) 姚玉伦(监事) 陈志升(董事) 刘征宇(监事) 陈国松(监事) 范鸣春(董事长) 杨松柏(监事) 杨承军(董事) 熊佩锦(总经理) 栗淼(监事) 张志(董事) |
11 | 2015-03-31T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 人民币1092599.0674 万元 | 人民币1612000.0000 万元 |
12 | 2015-03-31T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
13 | 2015-03-31T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 1092599.0674(万元) 100.0000% | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 1612000.0000(万元) 100.0000% |
14 | 2017-01-05T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 人民币2148000.0000 万元 | 人民币2158000.0000 万元 |
15 | 2017-01-05T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
16 | 2017-01-05T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2148000.0000(万元) 100.0000% | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2158000.0000(万元) 100.0000% |
17 | 2016-11-25T00:00:00+08:00 | 章程 | ||
18 | 2016-11-25T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2145000.0000(万元) 100.0000% | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2148000.0000(万元) 100.0000% |
19 | 2016-11-25T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 人民币2145000.0000 万元 | 人民币2148000.0000 万元 |
本文发布于:2024-09-22 10:06:36,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/534625.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |