中经企业发展指数得分 |
绥中县金辉房地产开发有限公司综合得分 |
类别 | 橡胶减震原理内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:绥中县金辉房地产开发有限公司 | |
法定代表人:王金生 | 注册资本:800万人民币 |
最后更新:2022-12-16T03:03:46.000+08:00 | 统一社会信用代码:9121142172841904XR |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2001-05-10T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2001-05-10T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:绥中县塔山镇张白村 标准化建设 | |
通信地址:空 | |
联系人:王金生 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2022-09-07T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:绥中县市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前方舱 | 变更后 |
1 | 2017-03-06T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-02-28 | |
2 | 2017-03-06T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 张柏林 | |
3 | 2012-05-31T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1张清贵;2王海安; | 1王金生;2刘淑敏; |
4 | 2012-05-31T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王海安执行董事兼总经理;2陈有金监事; | 1王金生执行董事兼总经理;2郑宝利监事; |
5 | 2012-05-31T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 王海安 | 震撼一条龙王金生 |
6 | 2012-03-07T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-02-28 | 2017-02-28 |
7 | 2011-08-16T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)构建什么一体 | 王金生 | 王海安 |
8 | 2011-08-16T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1吴士金;2刘淑敏; | 1张清贵;2王海安; |
9 | 2011-08-16T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王金生执行董事兼总经理;2吴士金监事; | 1王海安执行董事兼总经理;2陈有金监事; |
10 | 2011-01-19T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 刘淑敏 | 王金生 |
11 | 2011-01-19T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴士金监事;2刘淑敏执行董事兼总经理; | 1王金生执行董事兼总经理;2吴士金监事; |
12 | 2007-08-14T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 绥中县金建房地产开发有限公司 | 绥中县金辉房地产开发有限公司 |
13 | 2007-08-14T00:00:00+08:00 | pgm_430mei投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1吴士金;2刘淑敏; | 1吴士金;2刘淑敏; |
14 | 2007-08-14T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴士金执行董事;2王金生董事; | 1吴士金监事;2刘淑敏执行董事兼总经理; |
15 | 2007-04-13T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘淑敏董事长;2王金生董事; | 1吴士金执行董事;2王金生董事; |
16 | 2007-04-13T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1王金生;2王淑敏; | 1吴士金;2刘淑敏; |
17 | 2007-04-13T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 绥中县金辉房地产开发有限公司 | 绥中县金建房地产开发有限公司 |
18 | 2007-04-13T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 刘淑敏 | 吴士金 |
19 | 2002-05-23T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1王金生;2王淑敏; | |
本文发布于:2024-09-23 03:25:46,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/525835.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |