中经企业发展指数得分 |
中国银行股份有限公司沈阳大东支行综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 金融许可;金融机构 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:中国银行股份有限公司沈阳大东支行 | |
法定代表人:张益 | 注册资本:空 |
最后更新:2022-12-13T06:05:10.000+08:00 | 统一社会信用代码:91210104817822279D |
企业性质:股份有限公司分公司(国有控股) | 成立日期:1997-08-14T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1997-08-14T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:沈阳市大东区津桥路2号 | |
通信地址:空 | |
联系人:张益 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 最小螺杆的加工 | |
经营范围: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2022-12-07T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:沈阳市大东区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 岩石电钻变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-03T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李盈鑫allen试验 | 么鸿斌 |
2 | 2012-10-17T00:00:00+08:00 | 久期缺口负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 沈淑琴 | 李盈鑫 |
3 | 2006-08-11T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款;外汇汇款;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
4 | 2005-03-21T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债卷;代理发行、兑付、销售政府债卷;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。 | 人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款;外汇汇款;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。 |
5 | 2005-03-21T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 中国银行沈阳市大东区支行 | 中国银行股份有限公司沈阳大东支行 |
6 | 2005-03-21T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更 | 全民所有制分支机构(非法人) | 股份有限公司分公司(国有控股) |
7 | 2003-03-10T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 人民币存款、贷款、结算业务;票据贴现;代理发行金融债卷;代理发行、兑付、销售政府债卷;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换。 | 人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债卷;代理发行、兑付、销售政府债卷;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。 |
8 | 剑麻纤维2003-03-10T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李军 | 沈淑琴 |
9 | 2002-04-28T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8330.0000 | 0.0000 |
10 | 2001-07-16T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 外汇,人民币存放款,居民储蓄;外币兑换买卖,代理发售和兑付股票,债券,代理收付业务,代理证券买卖,代理支付证券本息,红利 | 人民币存款、贷款、结算业务;票据贴现;代理发行金融债卷;代理发行、兑付、销售政府债卷;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换。 |
11 | 2018-03-06T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 么鸿斌 | 郑天明 |
12 | 2020-09-01T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑天明 | 张宝东 |
13 | 2020-09-01T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑天明 | 张宝东 |
本文发布于:2024-09-21 05:27:53,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/427762.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |