中经企业发展指数得分 |
锦州银行股份有限公司抚顺分行综合得分 南京四开电子企业有限公司 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 金融许可;金融机构 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:锦州银行股份有限公司抚顺分行 | |
法定代表人:郑淑英 | 注册资本:空 |
最后更新:2022-11-07T09:03:43.000+08:00 | 统一社会信用代码:91210400598091452M |
企业性质:股份有限公司分公司(国有控股) | 成立日期:2008-01-07T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2008-01-07T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:抚顺市顺城区新华大街13号 | |
通信地址:空 | |
联系人:郑淑英 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2021-06-11T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:抚顺市市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-23T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 曹志军 | 徐州英 |
2 | 2013-01-10T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收、付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督机构批准的其它业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督机构批准的其它业务。 |
3 | 2013-01-10T00:00:00+08:00布鲁尼 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 锦州银行股份有限公司顺城支行 | 锦州银行股份有限公司抚顺分行 |
4 | 2012-07-24T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 锦州银行股份有限公司清原商贸支行 | 锦州银行股份有限公司顺城支行 |
5 | 2012-07-24T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 清原满族自治县金凤街1号 | 抚顺市顺城区新华大街13号 |
6 | 2012-07-24T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 林希民 | 曹志军 |
7 | 2008-10-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收人民币存款;经国务院银行业监督管理委员会机构批准的其它业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收、付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督机构批准的其它业务。修正主义 |
8 | 2008-10-17T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 何跃国 | 林希民 |
9 | 2008-10-17T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等)吉尔达 | 锦州银行股份有限公司清原商贸储蓄所 | 锦州银行股份有限公司清原商贸支行 |
10 | 2008-07-03T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 锦州市商业银行股份有限公司清原商贸储蓄所 | 锦州银行股份有限公司清原商贸储蓄所 |
11 | 2019-05-23T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐州英 | 毕宏 |
12 | 2021-06-11T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 毕宏 | 郑淑英 |
本文发布于:2024-09-22 04:24:33,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/427535.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |