中经企业发展指数得分 |
泰国非洲马瘟疫情 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行综合得分 |
类别 | 梅宁华内容 |
上市 | 空 |
资质 | 金融许可;金融机构 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | |
法定代表人:罗翔 | 注册资本:空 |
最后更新:2022-11-09T01:04:00.000+08:00 | 统一社会信用代码:91500106903071248F |
企业性质:分公司 | 成立日期:1991-05-17T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1991-05-17T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:重庆市沙坪坝区小龙坎新街84号 | |
通信地址:空 | |
联系人:罗翔 | 食品标识管理规定|
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 十一届全国人大代表名单许可项目:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;财务顾问;开放式基金代理销售;个人实物黄金买卖;经中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
核准日期:2022-01-11T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:重庆市沙坪坝区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-04T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 刘宏 | 李强 |
2 | 2017-01-04T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘宏 | 李强 |
3 | 2017-01-04T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人)情况变更 | 法定代表人(负责人)情况变更 |
4 | 2016-04-08T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 |
5 | 2014-08-04T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 |
6 | 2019-10-15T00:00:00+08:00 | 网络滤波器负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 华再东法定代表人(负责人)情况变更 | 法定代表人(负责人)情况变更 |
7 | 2019-10-15T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李强 | 王小晶 |
8 | 2020-01-03T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 前置许可信息变更 | 前置许可信息变更 |
9 | 2020-01-03T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市沙坪坝区小新街33号 | 重庆市沙坪坝区小龙坎新街84号 |
本文发布于:2024-09-22 22:38:45,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/427513.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |