中经企业发展指数得分 |
武汉众享网络技术有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:武汉众享网络技术有限公司 | |
法定代表人:严军 | 注册资本:30万人民币 |
最后更新:2023-03-27T02:53:08.000+08:00 | 统一社会信用代码:914201037375417682 |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2002-07-05T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2002-07-05T12:00:00.000+08:00 -2032-07-05T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:江汉区同城广场C栋21屋2室 | |
通信地址:空 | |
联系人:严军 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 蛋白修饰计算机软硬件、计算机网络的技术开发;技术咨询;网上提供计算机软硬件、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、文化办公用品、家用电器、服装鞋帽、工艺礼品的批发兼零售;网上食品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |
核准日期:2023-03-13T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:武汉市江汉区市场监督管理局 |
广州地铁二号线序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 严军 | 刘淳 |
关键时刻20120920 2 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 郭君艳、严军 | 郭君艳、刘淳 |
3 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭君艳、严军 | 郭君艳、刘淳 |
4 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 严军 | 刘淳 |
5 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭君艳、严军 | 郭君艳、刘淳 |
6 | 2016-07-20T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | hrb400 严军 | 刘淳 |
7 | 2020-05-13T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机软硬件的开发、销售;计算机网络技术开发、转让、服务、咨询(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)。 | 计算机软硬件、计算机网络的技术开发;技术咨询;网上提供计算机软硬件、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、文化办公用品、家用电器、服装鞋帽、工艺礼品的批发兼零售;网上食品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
8 | 2020-05-13T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 空 | kh570食品经营许可:食品流通 |
9 | 2020-09-28T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭君艳(监事)、刘淳(执行董事兼总经理) | 吴兵(监事)、严军(执行董事兼总经理) |
10 | 2020-09-28T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘淳 | 严军 |
11 | 2020-09-28T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 空 | 空 |
12 | 2020-09-28T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郭君艳:60%;刘淳:40%; | 严军:40%;吴兵:60%; |
本文发布于:2024-09-21 13:46:08,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/412070.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |