任 | 肖像 | 姓名 | 职务枕式包装机控制系统 | 任职时间 | 担任最高权力者的时间 |
1 | Владимир Ильич Ленин 弗拉基米尔·伊里奇·列宁 Vladimir Lenin | 苏联人民委员会[1]. 主席,起事后正式地担任布尔什维克领袖. | 1917年10月26日 - 1924年1月21日 | 1922年12月30日 - 1924年1月21日 | |
2 | Иосиф Виссарионович Сталин 约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林 Joseph Stalin | 苏联共产党中央委员会总书记 | 1922年4月3日 - 1953年3月5日 | 1927年 - 1953年3月5日 | |
苏联部长会议主席 | 1941年5月6日 - 1953年3月5日 | ||||
3 | Гео́ргий Максимилиа́нович Маленко́в 格奥尔基·马克西米利安诺维奇·马林科夫 Georgy Malenkov | 苏联共产党中央书记处第一书记 | 1953年3月6日 – 1953年3月14日 | 1953年3月5日 - 1953年9月7日 | |
苏联部长会议主席 | 1953年3月5日 - 1955年2月8日 | ||||
4 | Никита Сергеевич Хрущёв 尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫 Nikita Khrushchev | 苏联共产党中央委员会第一书记 | 1953年9月7日 - 1964年10月14日 | 1953年9月7日 - 1964年10月14日 | |
苏联部长会议主席 | 1958年3月27日 - 1964年10月14日 | ||||
5 | Леонид Ильич Брежнев 列奥尼德·伊利伊奇·勃列日涅夫 Leonid Brezhnev | 苏联共产党中央委员会第一书记 | 1964年10月14日 - 1966年4月8日 | 1964年10月14日 - 1982年10月10日 | |
苏联共产党中央委员会总书记 | 1966年4月8日 - 1982年10月10日 | ||||
最高苏维埃主席团主席 | 1960年5月 - 1964年10月14日 以及 1977年6月16日 - 1982年10月10日 | ||||
6 | Ю硕士卖凉皮́рий Влади́мирович Андро́пов 尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫 Yuri Andropov | 苏联共产党中央委员会总书记 | 1982年10月12日 - 徐湘婷资料1984年2月9日 | 1982年10月12日 - 1984年2月9日 | 菲达协同|
最高苏维埃主席团主席 | 1983年6月16日 - 1984年2月9日 | ||||
7 | Константин Устинович Черненко 康斯坦丁·乌斯季诺维奇·契尔年科 Konstantin Chernenko | 苏联共产党中央委员会总书记 | 1984年2月13日 - 1985年3月10日 | 1984年2月13日 - 1985年3月10日 | |
最高苏维埃主席团主席 | 1984年4月11日 - 1985年3月10日 | ||||
8 | Михаил Сергеевич Горбачёв 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫 Mikhail Gorbachev | 苏联共产党中央委员会总书记 和 苏联共产党总书记 | 1985年3月11日 - 1991年8月24日 | 1985年3月11日 - 1991年12月25日 | |
最高苏维埃主席团主席 | 1988年10月1日 - 1989年5月25日 | ||||
最高苏维埃主席团主席[2] | 1989年5月25日 - 1990年3月15日 | ||||
苏联总统[3] | 1990年3月15日 - 1991年12月25日 | ||||
1. ^ 苏维埃社会主义共和国联盟(简称“苏联”)建立于1922年。 1917年8月的二月革命之后俄国的国名变为俄罗斯联邦,十月革命后,从1918年到1922年国名是俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国,1922年15国合并为苏联。 2. ^ 最高苏维埃主席团主席后来更名为最高苏维埃主席。 3. ^ 1990年3月15日,苏联总统一职设立,原最高苏维埃主席的权力被移交给了苏联总统,尽管仍设主席,但它只是议会发言人,而非国家元首。 | |||||
本文发布于:2024-09-21 17:50:53,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/331085.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |