中经企业发展指数得分 |
北京中维房地产开发有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 北京市_施工许可信息 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:北京中维房地产开发有限公司 | |
法定代表人:荆天才 | 注册资本:1000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T06:03:49.000+08:00 | 统一社会信用代码:91110106078500371J |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:2014-03-05T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-03-05T12:00:00.000+08:00 -2034-03-04T12:00:00.000+08:00 | 产业综合体经营状态:存续 |
注册地址:北京市丰台区西局南路甲1号10号楼2层203室胡佩莲 | |
通信地址:空 | |
联系人:荆天才 京九铁路电气化改造 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 房地产开发;室内装饰工程设计;销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
核准日期:2020-10-14T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:北京市丰台区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-12T00:00:00+08:00 | 法定代表人 | 李京 | 葛勇 |
2 | 2016-12-12T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 执行董事2 李京* 经理3 李扬鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 |
3 | 2014-09-03T00:00:00+08:00 | 法定代表人 | 李彤 | 葛勇 |
4 | 2014-09-03T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 李彤* 执行董事2 李彤* 经理3 李扬鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 |
5 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 投资人 | 1 福州泰禾房地产开发有限公司 法人股东2 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 法人股东 | 1 福州泰禾房地产开发有限公司 法人股东 |
6 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
7 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 董事长2 葛勇 董事3 吴若谷 董事4 李京* 经理5 李扬鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 执行董事2 李京* 经理3 李扬鹏 监事 |
8 | 2016-05-25T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-40室 | 北京市丰台区丰北路甲79号79-2幢715室 |
9 | 2015-10-12T00:00:00+08:00 | 法定代表人 | 葛勇 | 李京 |
10 | 2015-10-12T00:00:00+08:00 | 投资人 | 1 福州泰禾房地产开发有限公司 法人股东 | 1 福州泰禾房地产开发有限公司 法人股东2 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 法人股东 |
11 | 2015-10-12T00:00:00+08:00 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 |
12 | 2015-10-12T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 董事长2 葛勇 董事3 吴若谷 董事4 李京* 经理5 李扬鹏 监事 |
13 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 投资人 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 执行董事2 李京* 经理3 李扬鹏 监事 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 |
14 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)1 李京* 执行董事2 李京* 经理3 李扬鹏 监事 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 |
15 | 2018-10-22T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | 联想i750(注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 葛勇* 执行董事2 葛勇* 经理3 李扬鹏 监事 |
16 | 2018-09-21T00:00:00+08:00 | 住所 | 北京市丰台区丰北路甲79号79-2幢715室 | 北京市丰台区西局南路甲1号10号楼2层203室 |
17 | 2020-10-14T00:00:00+08:00 | 董事(理事)、经理、监事 | 葛勇,执行董事 葛勇,经理 李扬鹏,监事 | 荆天才,执行董事 荆天才,经理 李扬鹏,监事 |
18 | 2020-10-14T00:00:00+08:00 | 法定代表人 | 葛勇 | 荆天才 |
本文发布于:2024-09-24 11:27:05,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/218587.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |