夏尔·路易·拿破仑·波拿巴 第二共和国 1848年12月20日—1852年12月2日 路易·阿道夫·梯也尔 第三共和国 1871年8月30日—1873年5月24日
starswar6
玛利·埃德米·帕特里斯·麦克马洪 第三共和国 1873年5月24日—1879年1月30日
弗朗索瓦·保罗·儒勒·格雷維 第三共和国 1879年1月30日—1887年12月2日
玛利·弗朗索瓦·萨迪·卡诺 第三共和国 1887年12月3日—1894年6月27日
让·保罗·皮埃尔·卡西米尔-佩里埃 第三共和国 1894年6月27日—1895年1月16日
弗朗索瓦·菲利·福尔 第三共和国 1895年1月16日—1899年2月16日 埃米勒·弗朗索瓦·盧貝 第三共和国 1899年2月16日—1906年2月18日
克莱芒·阿尔芒·法利埃 第三共和国 1906年2月18日—1913年1月17日
钱塘江漩涡原因雷蒙·普恩加莱 第三共和国 1913年1月17日—1920年2月18日
保罗·欧仁·路易·德沙内尔 第三共和国 1920年2月18日—1920年9月21日
亚历山大·米勒兰 第三共和国 1920年9少年电脑世界月23日—1924年6月11日
皮埃尔-保罗-亨利-加斯东·杜梅格 第三共和国 1924年6月13日—1931年6月13日
保罗·杜美 第三共和国 1931年6月13日—1932年5月7日
阿尔贝·勒布伦 第三共和国 1932年5嘉陵街火月7日 —1940年7月10日
执法公信力
亨利·菲利浦·贝当 维希元首 1940年6月22日—1944年9月7日
夏尔·安德烈·约瑟夫·玛利·戴高乐 自由法国元首 1940年6月18日—1944年……
樊尚·奥里奥尔 第四共和国 1947年1月16日—1954年12月1日
勒内-儒勒-古斯塔夫·科蒂 第四共和国 1954年12月1日—1959年1月8日
戴高乐 第五共和国 1959年1月8日 —1969年4月20日
代总统 阿兰·波厄 第五共和国 1969年4月20日—1969年6月20日 超市品类管理
乔治·让·雷蒙·蓬皮杜 第五共和国 1969年6月20日—1974年4月2日
代总统 阿兰·波厄 第五共和国 1974年4月2日 —1974年5月19日
瓦莱里·玛利·勒内·乔治·德斯坦 第五共和国 1974年5月19日—1981年5月19日
弗朗索瓦·阿德里安·密特朗 第五共和国 1981年5月19日—1995年5月17日
雅克·勒内·希拉克 第五共和国1995年5月17日—2007年6月17日
尼古拉·保罗·斯特凡纳·萨科齐 第五共和国2007年6月17日—