姓名 | 任职时间 | 备注 |
施存统 | 1922.5-1923.8 | |
刘仁静 | 1923.8-1924.4 | 1924年4月刘仁静离开团中央,7月团中央宣布“刘仁静离职,由林育南代理 |
林育南 | 1924.7- | 代 |
张太雷 | 1925.1-5 | |
任弼时 | 1927.5-1928.7 | 1925年5月任代理总书记,9月任总书记。1927年5月在青年团第四次全国代表大会上当选为书记。 |
关向应 | 1928.7-1930.3 | |
顾作霖 | 1931.4-1933.4 | 1931年4月青年团苏区中央局成立,顾作霖任共青团中央书记兼共青团苏区中央局书记。1932年1月15日至20日,顾作霖在瑞金主持召开苏区共青团第一次代表大会。1933年4月离任 |
胡均鹤 | 1931.9-10 | 中国共产主义青年团中央委员会书记 |
胡均鹤 | 1932.1-11 | 共青团中央书记 |
徐宝铎 | 1933.10-1934.春 | 团中央局书记,叛变 |
陈伯伟 四川黄鳝养殖技术 | 1934.春-10.底 | 团中央局书记,叛变 |
冯文彬 | 1936.4-11 | 1936年11月共青团组织解散 |
冯文彬 | 1949-1952 | |
1957.5-1964.11 | ||
韩英 | 1978.10-1982.11 | |
王兆国 | 1982.11-1984.12 | |
1984.12-1985.11 | ||
宋德福 | 1985.11-1993.5 | |
李克强 | 1993.5-1998.6 | |
周强 | 1998.6-2006.12 | |
胡春华 | 2006.12-2008.4 | |
陆昊 | 2008.5-2013.3 | |
秦宜智 | 2013.3- | |
历任中国社会主义青年团总书记 | |||||
1922.05-1949.04 | |||||
方国昌(施存统) 第一任 1922.05-1925.01 23-26岁 浙江省立第一师范 1921年入党 1899-1970.11.29 享年71岁 浙江金华人 著名作曲家施光南之父 | 张太雷 第二任 1925.01-1927.05 27-29岁 天津(北洋)大学 1921年入党 1898.06.17-1927.12.12 享年29岁 江苏武进人 | ||||
任弼时 第三任 团中央代理总书记 1925.5.6-1925.7.21 第四任共青团中央局总书记 1925.7.21-1928.7 21-24岁 湖南长郡中学 1922年入党 1904.04.30-1950.10.27 享年46岁 湖南汩罗人 | 关向应 第四任 1928.07-1929.09 26-27岁 苏联莫斯科东方大学 1925.01入党 1902.09.18-1946.07.21 享年44岁 辽宁大连人\满族 | ||||
历任中国新民主主义青年团总书记 | |||||
1949.04-1964.06 | |||||
任弼时 中国新民主主义青年团筹备委员会主任 1949.2.18-4.12 团中央委员会名誉主席 1949.4.12-1950.10.27 苏联莫斯科东方大学 1922年入党 1920年参加革命 1904.04-1950.10.27 享年46岁 湖南汩罗人 | 冯文彬 第五任 1949.04-1953.07 38-42岁 兼中国青年政治学院院长 上海浦东中学夜校 1928年入党 1911.11-1997.10.20 享年86岁 浙江诸暨人 | ||||
胡克实 第六任 1953.07-1957.05 32-36岁 1937.09入党 1921.05-2004.06.27 享年83岁 湖北武昌人 | 八年级英语教学案例 第七任 1957.05-1964.06 瓷路42-49岁 兼医院合同管理系统中国青年政治学院院长 延安抗日大学 1933.09入党 1915.11.20—1989.04.15 享年74岁 湖南浏阳人 | ||||
历任中国共产主义青年团中央书记处第一书记 | |||||
1964.06-现在 | |||||
第七任 1964.06-1966.08 49-51岁 兼中国青年政治学院院长 延安抗日大学 1933.09入党 1915.11.20—1989.04.15 享年74岁 湖南浏阳人 | 韩英 第八任 1978.10-1982.11 43-47岁 兼中国青年政治学院院长 北京矿业学院 1956.08入党 1935.01生 辽宁阜新人静电场 调任东北内蒙古煤炭工业联合公司副总经理、党组副书记 | ||||
王兆国 第九任 1982.11-1984.12 41-43岁 兼中国青年政治学院院长 哈尔滨工业大学 1965.12入党 1941.07生 河北丰润人 调任中央办公厅主任 | 第十任 1984.12-1985.11 42-43岁 兼中国青年政治学院院长 清华大学 1964.04入党 1942.12生 安徽绩溪人 调任贵州省委书记、省军区党委第一书记 | ||||
本文发布于:2024-09-24 14:21:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/176051.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |