1.第一届中央政府(1954年9月27日-1959年4月27日)
:
:朱德
全国人大委员长:刘少奇
国务院总理:周恩来
国务院副总理:林彪彭德怀邓子恢贺龙陈毅乌兰夫李富春李先念薄一波(1956年6月增补)
中央军委主席:
2.第二届中央政府(1959年4月27日-1965年1月)
:刘少奇
:宋庆龄董必武
全国人大委员长:朱德
国务院总理:周恩来
国务院副总理:林彪彭德怀邓子恢贺龙陈毅乌兰夫李富春李先念薄一波
谭震林陆定一罗瑞卿习仲勋
全国政协主席:周恩来(名誉主席)
3.第三届中央政府(1965年1月-1975年1月)
:刘少奇(1968年10月在十二中全会上被撤销党内外一切职务,并于1969年11月12日病逝) :宋庆龄董必武
全国人大委员长:朱德
国务院总理:周恩来
国务院副总理:林彪(1971年9月13日叛国,死亡)
贺龙(1969年6月9日病逝)
陈毅(1972年1月6日病逝)
柯庆施(1965年4月9日病逝)
乌兰夫
李富春(1975年1月9日病逝)
李先念谭震林薄一波陆定一罗瑞卿
陶铸(1969年11月病逝)
谢富治(1972年3月26日病死)
全国政协主席:周恩来(名誉主席)
4.第四届中央政府(1975年1月-1978年3月)
全国人大委员长:朱德(1976年7月6日病逝)
国务院总理:周恩来(1976年1月8日病逝)