历届全国青联主席、副主席、秘书长:
中华全国第一次青年代表大会(1949年5月4-11日)
中华全国民主青年联合总会诞生。
主 席:廖承志
副主席:钱俊瑞、谢雪红(女)、钱三强、沙千里
中华全国第二次青年代表大会(1953年6月10-15日)
更名为中华全国民主青年联合会。
主 席:廖承志
副主席:刘导生、钱三强、吴晗、区棠亮
中华全国第三次青年代表大会(1958年4月9-14日)
更名为中华全国青年联合会,并将原每三年举行一次大会的全国代表大会制度改为每年举行一次全国委员会的体制。
主 席:刘西元
副主席:胡绳、杨静仁、张超、吴学谦、王光英、李梦华、李林(女)、刘良模
全国青联四届一次全委会(1962年4月16-30日)
主 席:刘西元
副主席:王照华、丹彤、王光英、李梦华、刘良模、魏巍、钱李仁、孙轶青、林兰英(女)、雪康·土登、杜近芳(女)
全国青联四届二次全委会(1965年1月15-27日)
主 席:王伟
副主席:王照华、胡启立、李文耀、钱大卫、杜近芳(女)、徐寅生、曹锦如、徐建春、希林贝赫、刘厚明、陆钟武、胡颖、傅德喜、罗冠宗
全国青联五届一次全委会(1979年5月3-9日)
以此次会议为标志,宣告了全国青联因""中断工作十多年之后又重新恢复了工作。
主 席:胡启立
副主席:刘维明、徐寅生、周鹏程、杜近芳(女)、高占祥、李海峰(女)、伍绍祖、李寿葆、刘厚明、杨乐、曲钦岳、嘉木样·洛桑久美·图丹却吉
全国青联五届二次常委(扩大)会议(1980年5月16日)增选李瑞环、荣鸿仁、刘汉良为副主席。
全国青联五届三次常委会(1981年4月5日)增选克尤木·巴吾东、朱善卿、殷明连为全国青联副主席。
全国青联五届二次全委会(1981年8月7─15日)决定刘维明为代主席,增选何光日韦为副主席。
全国青联六届一次全委会(1983年8月17-24日)
主 席:
副主席:克尤木·巴吾东、刘延东(女)、李海峰(女)、何光日韦、刘厚明、杨乐、李富荣
、吴英辅、戚烈云、孙家昶、刘能元
全国青联六届三次常委会(1985年4月25日)改选刘延东(女)为主席。
全国青联六届二次全委会(1986年6月30日-7月5日)增选洛桑、李源潮、张宝顺、李克强、施光南为副主席。
全国青联七届一次全委会(1990年8月19-23日)
主 席:刘延东(女)
副主席:洛桑、李源潮、张宝顺、李克强、吴英辅、倪以信(女)、盛承发、张蓉芳(女)、策墨林·丹增赤列、关牧村(女)、秦大河、霍震寰、杨岳
全国青联七届二次常委会(1991年12月27日)改选张宝顺为主席。
全国青联七届四次常委会(1993年12月8日)改选刘鹏为主席,增选巴音朝鲁、袁纯清、赵实、俞贵麟为副主席。
全国青联八届一次全委会(1995年7月18-22日)
主 席:刘鹏
副主席:巴音朝鲁、袁纯清、赵实、俞贵麟、白春礼、陈章良、陈肇雄、李登海、郝鹏、关牧村、蔡振华、阿嘉·洛桑图旦、赵玉芬、霍震寰、王敏刚、高开贤、张菁
全国青联八届四次常委会(1998年1月7日)决定巴音朝鲁任代主席,增选姜大明为副主席。全国青联八届五次常委会(1998年11月26日)选举巴音朝鲁为主席,增选孙金龙、胡春华、黄丹华为副主席。
全国青联九届一次全委会(2000年7月10-15日)
主席:巴音朝鲁
副主席:孙金龙、胡春华、黄丹华、陈章良、陈肇雄、蔡振华、吉狄马加、李静海、秦文贵、竺延风、夏敬源、李杨、冯巩、张继禹、杨慧珠、黄英豪、霍震宇、黄树森、申跃
全国青联九届三次常委会(2001年12月17日)改选孙金龙为主席,增选崔波、赵勇、邱晓华为副主席。
全国青联九届五次常委会(2004年1月4日)改选赵勇为主席,胡伟为常务副主席,增选杨岳、尔肯江·吐拉洪、张庆伟、黄松有、刘志强为副主席。 全国青联十届一次全委会(2005年7月22-24日)
主席:赵勇
副主席:胡伟、杨岳、尔肯江·吐拉洪、陈章良、陈肇雄、蔡振华、吉狄马加、张庆伟、秦文贵、竺延风、张继禹、刘志强、郭雷、、屈冬玉、申长雨、卢柯、廖明宏、黄英豪、曾智雄、陈明金、刘凯
全国青联十届二次常委会(2006年1月22日)改选杨岳为主席,尔肯江·吐拉洪为常务副主席,王晓、张晓兰为副主席。
全国青联十届五次常委会(2009年2月16日)改选王晓为主席,贺军科、卢雍政为副主席。
全国青联十一届一次全委会(2010年8月24-26日)
副主席:贺军科(共青团中央书记处书记)、卢雍政(共青团中央书记处书记)、王曦(中国科学院上海微系统与信息技术研究所党委书记、常务副所长)、邓中翰(中国工程院院士,中星微集团创建人,中国科协副主席、“星光中国芯工程”总指挥、国家重点实验室主任,兼任全国青联副主席、欧美同学会副会长,数字多媒体芯片技术国家重点实验室主任、中星微电子有限公司董事长,谭晶的老公)、陈雨露(北京外国语大学校长)、于旭波(中粮集团有限公司总裁)、潘刚(伊利集团董事长、总裁)、郎朗(职业钢琴家)、杨扬(国际奥委会委员、国家体育总局冬季运动管理中心运动员)、学诚(中国佛教协会驻会副会长、福建省佛教协会会长)、程红(北京市副市长)、纪斌(中华全国台湾同胞联谊会党组成员、副会长)、陈仲尼(香港青年联会主席、金鹰控股有限公司主席、富恒基金管理有限公司主席)、郑志刚(新世界发展有限公司执行董事)、马志毅(澳门青年联合会副会长、澳门泊车管理股份有限公司执行董事)、齐兴达(清华大学学生会主席)
2013年9月17日,全国青联召开十一届四次常委会议,会议选举团中央书记处常务书记贺军科为全国青联主席,团中央书记处书记罗梅、汪鸿雁、周长奎为全国青联副主席。
历任中华全国青年联合会主席 |
1949.05-现在 |
| | | |
| 廖承志 第一任 1949.05-1958.04 41-50岁 日本早稻田大学 1927年入党 1908.09.25-1983.06.10 享年75岁 广东惠阳人 | | 刘西元 第二任 1958.04-1965.01 41-48岁 瓦窑堡红军大学 1932.05入党 1917.02.26-2003.07.14 享年86岁 江西吉安人 |
| | | |
| 王伟 第三任 1965.01-初期 46-47岁 1937年入党 1919年 河北肃宁人 湖南资阳人 | | 胡启立 第四任 1979.05-1981.08 50-52岁 北京大学 1948.04入党 1929.10生 陕西榆林人 |
| | | |
| 刘维明 第五任(代) 1981.08-1983.08 43-45岁 中共中央党校 1958年入党 1938.10生 湖南宁乡人 | |
第六任 1983.08-1985.04 41-43岁 清华大学 1964.04入党 1942.12生 安徽绩溪人 升任团中央书记处第一书记 |
| | | |
| 刘延东 第七任 1985.04-1991.12 40-46岁 吉林大学博士 1964.07入党 1945.11生 江苏南通人 调任中央统战部副部长 | | 张宝顺 第八任 1991.12-1993.04 41-43岁 吉林大学硕士 1971.04入党 1950.02生 河北秦皇岛人 调任新华通讯社副社长、党组副书记 |
| | | |
| 刘鹏 第九任 1993.12-1997.10 42-46岁 重庆大学硕士 1979.05入党 1951.09生 重庆人 调任中央宣传部副部长、中央综治委委员 | | 巴音朝鲁 第十任 1998.01-1998.06 团中央书记处书记 1998.06-2001.04 团中央书记处常务书记兼青联代主席 43-46岁 吉林大学硕士 1976年入党 1955.11生 内蒙古鄂托克前旗人、蒙古族 调任浙江省副省长 |
| | | |
| 孙金龙 第11任 2001.12-2003.04 39-41岁 团中央书记处常务书记兼 中国人民大学博士 1986.04入党 1962.01生 湖北钟祥人 调任安徽省委常委、省委政法委书记 | | 赵勇 第12任 2004.01-2005.11 41-42岁 团中央书记处常务书记(副部长级)兼 中国人民大学博士 1982.06入党 1963.01生 湖南益阳人 调任河北省委常委、宣传部部长 |
| | | |
| 杨岳 第13任 2006.01-2008.12 38-40岁 团中央书记处常务书记兼全国少工委主任 清华大学博士 中共党员 1968生 辽宁鞍山人 调任福建省委常委、省委秘书长 | | 王晓 第14任 团中央书记处常务书记兼 2009.02-2013.05 41-45岁 中国海洋大学硕士 1987.12入党 1968.05生 山东枣庄人 调任青海省委常委、副省长 |
| | | |
| 贺军科 现任 团中央书记处常务书记兼 2013.09.17-至今 44- 国防科技大学液体火箭发动机专业 1995.06入党 1991.07参加工作 1969.02生 陕西凤翔人 | | |
| | | |
| | | |