姓名 | 职务 | 任职时间 |
杨汉光 | 中共思普特支派到那京根据地(勐海)党组织负责人 | 1947年9月至1947年12月 |
潘明 | 中共思普特支派到镇越县(勐腊)党组织负责人 | 1948年7月至1949年3月 |
邹垲夫 | “云南人民讨蒋自卫军第二纵队”派到二纵队“车佛南支队”党组织负责人 | 1949年7月至1950年2月 |
戴发昌 | 中共思普地委派到车佛南的车里武工队党支部书记 | 1949年8月至1950年2月 |
张克恭 | 中共思普地委派到车佛南的佛海民工团党支部书记 | 1949年10月至1950年2月 |
邹垲夫 | 中共车佛南总支书记 | 1949年10月至1950年5月 |
邹建民 | 中共镇越县特支书记 | 1949年8月至1950年5月 |
唐登岷 | 中共车佛南中心县委书记 | 兼,1950年6月至1950年10月 |
杨成彬 | 中共车佛南中心县委书记 | 兼,1950年10月至1952年5月 |
李新一 | 中共车佛南中心县委书记 | 兼,1952年5月至1953年1月 |
余时俊 | 中共镇(越)江(城)中心县委书记 | 兼,1950年5月至1951年4月 |
李新一 | 中共镇(越)江(城)中心县委书记 | 兼,1951年4月至1952年4月 |
丁锡武 | 中共西双版纳傣族自治区筹备委员会临时党组书记 | 兼,1952年10月至1953年1月 |
唐登岷 | 中共西双版纳傣族自治区(州)边疆工作委员会书记 | 兼,1953年1月至1954年8月 |
师文焕 | 中共西双版纳傣族自治区(州)边疆工作委员会书记 | 地委委员,兼,未到职 |
孙明 | 中共西双版纳傣族自治州边疆工作委员会书记 | 1955年9月至1958年1月 1956年10月改称第一书记 |
周凯 | 中共西双版纳傣族自治州边疆工作委员会书记 | 兼,1960年1月至1962年10月 |
申玉卿 | 中共西双版纳傣族自治州工作委员会书记 | 兼,1963年3月至1966年3月 |
彭名川 | 中共西双版纳傣族自治州工作委员会书记 | 兼,1966年5月至1967年3月 |
郝生智 | 西双版纳傣族自治州军管会党委书记 | 兼,1967年3月至1968年9月 |
于升鳌 | 中共西双版纳傣族自治州革委核心小组组长 | 1970年7月至1971年12月 |
丁锡武 | 中共西双版纳傣族自治州工委书记 | 兼,1971年12月至1973年8月 |
徐忠启 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1973年8月至1975年6月 |
刀国栋 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1975年6月至1978年1月 |
王 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1978年1月至1979年12月 |
杨振华 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1979年12月至1981年11月 |
彭名川 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 兼,1981年11月至1982年8月 |
彭名川 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1982年8月至1983年8月 |
龚一匡 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1983年8月至1986年9月 |
李殿彦 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1986年9月至1990年3月 |
胡朝淦 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1990年3月至1992年11月 |
陈思雄 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1992年11月至1996年6月 |
黄建国 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 1996年6月至2001年5月 |
尹欣 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 2001年6月至2004年2月 |
江普生 | 中共西双版纳傣族自治州委员会书记 | 2004年2月至今 |
姓名 | 职务 | 任职时间 |
唐家寿 | 人大常委会主任 | 1982年8月至1987年8月 |
何贵 | 人大常委会主任 | 1987年9月至1992年5月 |
刀兴才 | 人大常委会主任 | 1992年6月至1996年3月 |
钱良儒 | 人大常委会主任 | 1996年4月至1997年4月 |
李勇 | 人大常委会主任 | 1997年5月至2007年3月 |
杨建明 | 人大常委会主任 | 2007年3月至今 |
姓名 | 职务 | 任职时间 |
召存信 | 州长 | 1955年6月至1992年5月 |
刀爱民 | 州长 | 1992年5月至1997年5月 |
岩庄 | 州长 | 1997年5月至2005年10月 |
刀林荫 | 州长 | 2005年11月至今 |
姓名 | 职务 | 任职时间 |
召存信 | 政协主席 | 1953年1月至1955年6月 |
刘岩 | 政协主席 | 1955年6月至1956年8月 |
周凯 | 政协主席 | 1959年6月至1963年12月 |
申玉卿 | 政协主席 | 1963年12月至1982年8月 |
刀光亮 | 政协主席 | 1982年8月至1983年8月 |
苏恒 | 政协主席 | 1983年8月至1992年5月 |
任舜年 | 政协主席 | 1992年5月至1997年5月 |
王贵生 | 政协主席 | 1997年5月至2002年5月 |
杨志祥 | 政协主席 | 2002年6月至2012年3月 |
胡志寿 | 政协主席 | 2012年3月至今 |
本文发布于:2024-09-20 22:46:41,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/482832.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |