中经企业发展指数得分 |
深圳中鼎益丰技术有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
m1卡资质 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
产品服务 | Multos DP 数据发卡软件 中鼎益丰指纹采集认证管理软件 中鼎益丰资料电子化处理软件 中鼎益丰桌面金融IC卡个人化发卡应用软件 中鼎益丰社会保障一卡通数据安全(加密与全程保障)系统软件 中鼎益丰社会保障一卡通数据采集协同管理系统软件 中鼎益丰档案信息管理软件 |
企业基本信息 | |
法定代表人:宋涛 | 注册资本:500.000000万人民币 |
最后更新:2022-12-23T10:03:05.000+08:00 | 统一社会信用代码:914403003985107128 |
企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2014-07-02T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-07-02T12:00:00.000+08:00 -5000-01-01T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:深圳市龙岗区平湖街道平安大道富民工业区17栋三楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:宋涛 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:智能卡、读写机具、电子产品、塑胶产品、计算机软硬件的技术开发、系统集成与销售;国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是: | |
核准日期:2020-03-20T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:龙岗局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-09T00:00:00+08:00 | 一照一码换照 | ||
2 | 2016-10-09T00:00:00+08:00 | 一照一码升级 | ||
3 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 监事成员 | 谢黎明(执行(常务)董事) 宋林新(监事) 尹筝(总经理) | 宋林新(监事) 谢黎明(执行(常务)董事) 尹筝(总经理) |
4 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 宋林新 90.0000(万元) 90.0000% 尹筝 10.0000(万元) 10.0000% | 宋林新 450.0000(万元) 90.0000% 尹筝 50.0000(万元) 10.0000% |
5 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 注册资本 | 人民币100.0000 万元 | 人民币500.0000 万元 |
6 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 谢黎明(执行(常务)董事) 宋林新(监事) 尹筝(总经理) | 宋林新(监事) 谢黎明(执行(常务)董事) 尹筝(总经理) |
7 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 尹筝(执行(常务)董事) 宋林新(监事) 尹筝(总经理) | 谢黎明(执行(常务)董事) 宋林新(监事) 尹筝(总经理) |
8 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路与油松路交汇处天汇大厦B栋425 | 深圳市龙岗区平湖街道平安大道富民工业区17栋三楼 |
9 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 名称 | 深圳中鼎益丰传媒有限公司 | 深圳中鼎益丰技术有限公司 |
10 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | |
11 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 企业形象策划、展览展示策划、礼仪策划;装潢设计、美术设计、电脑动画设计;文化用品、工艺美术品、电子产品、工艺礼品的销售;国内贸易。^从事广告业务。 | 智能卡、读写机具、电子产品、塑胶产品、计算机软硬件的技术开发、系统集成与销售;国内贸易;货物及技术进出口。^ |
12 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 尹筝 | 谢黎明 |
13 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 500 |
14 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:宋林新,出资额:90,出资比例:90名称:尹筝,出资额:10,出资比例:10 | 名称:尹筝,出资额:50,出资比例:10名称:宋林新,出资额:450,出资比例:90 |
15 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 谢黎明(执行董事) | 谢黎明(执行董事) |
16 | 2016-09-30T00:00:00+08:00 | 监事信息 | 宋林新(监事) | 宋林新(监事) |
17 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 尹筝(执行董事) | 谢黎明(执行董事) |
18 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 审批项目 | 《广告经营许可证》 | |
19 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳中鼎益丰传媒有限公司 | 深圳中鼎益丰技术有限公司 |
本文发布于:2024-09-22 16:40:10,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/359412.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |