1.第一届中央政府(1954年9月27日-1959年4月27日)
:
:朱德
全国人大委员长:刘少奇
国务院总理:周恩来
国务院副总理: 林彪彭德怀 邓子恢 贺龙 陈毅 乌兰夫 李富春 李先念
薄一波(1956年6月增补)
全国政协主席:周恩来(名誉主席)
中央军委主席:
2.第二届中央政府(1959年4月27日-1965年1月)
:刘少奇
:宋庆龄董必武
全国人大委员长:朱德
国务院总理:周恩来
国务院副总理: 林彪彭德怀 邓子恢 贺龙 陈毅 乌兰夫 李富春 李先念
薄一波
谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋
全国政协主席:周恩来(名誉主席)
3.第三届中央政府(1965年1月-1975年1月)
:刘少奇(1968年10月在十二中全会上被撤销党内外一切职务,并于1969年11月12日病逝)
:宋庆龄董必武
全国人大委员长:朱德
国务院总理:周恩来
国务院副总理:林彪(1971年9月13日叛国,死亡)
贺龙(1969年6月9日病逝)
陈毅(1972年1月6日病逝)
柯庆施(1965年4月9日病逝)
乌兰夫
李富春(1975年1月9日病逝)
李先念 谭震林 薄一波 陆定一 罗瑞卿
陶铸(1969年11月病逝)
谢富治(1972年3月26日病死)
全国政协主席:周恩来(名誉主席)
4.第四届中央政府(1975年1月-1978年3月)
全国人大委员长:朱德(1976年7月6日病逝)
国务院总理:周恩来(1976年1月8日病逝)
本文发布于:2024-09-20 20:44:21,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/fanyi/48121.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |